BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 194 Viernes 10 de octubre de 2014 Pág. 44220 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos SORIA 406969 - MIRANDA ARRANZ SL. Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: MIRANDA CABEZA AGUSTIN;ARRANZ GARATE ANGELES. Adm. Solid.: MIRANDA CABEZA AGUSTIN;ARRANZ GARATE ANGELES. Nombramientos. LiquiSoli: MIRANDA CABEZA AGUSTIN;ARRANZ GARATE ANGELES. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 81, L 28, F 190, S 8, H SO 718, I/A 5 (22.09.14). 406970 - TRANSPORTES SANDUA SANZ SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 10.09.14. Objeto social: Transporte de mercancias por carretera. Domicilio: C/ POSITO 6 (VINUESA). Capital: 3.500,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: SANZ HERNANDEZ ANGELA BERTA. Datos registrales. T 199, L 148, F 72, S 8, H SO 3620, I/A 1 (22.09.14). 406971 - HOTEL SORIA PLAZA MAYOR SA. Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: HOTEL SORIA PLAZA MAYOR SL. Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: LLORENTE ROMERA MIGUEL ANGEL;SANZ AGUILERA SALVADOR;GOMEZ BERNALDO DE QUIROS ANGELES RAQUEL. Reelecciones. Consejero: LLORENTE ROMERA MIGUEL ANGEL;SANZ AGUILERA SALVADOR;GOMEZ BERNALDO DE QUIROS ANGELES RAQUEL. Presidente: LLORENTE ROMERA MIGUEL ANGEL. Secretario: SANZ AGUILERA SALVADOR. Datos registrales. T 138, L 87, F 153, S 8, H SO 2109, I/A 9 (24.09.14). 406972 - MARRON-ULIBARRI SL. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARTIN ULIBARRI JULIAN. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARRON MARTINEZ JOSE EMILIO;MARTIN ULIBARRI JULIAN. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN ULIBARRI JULIAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 83, L 30, F 188, S 8, H SO 771, I/A 3 (24.09.14). 406973 - LA RIBERA DE NOVIALES MUNDO RURAL SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: PALACIO LOPEZ MARIA LORENA;MENEZO ROY MARIA ISABEL;MARTIN VICENTE ALBERTO;MARTIN VICENTE ELOY. Presidente: MARTIN VICENTE ALBERTO. Secretario: MARTIN VICENTE ELOY. Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN VICENTE ALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 136, L 85, F 166, S 8, H SO 2064, I/A 6 (26.09.14). 406975 - PUERTAS UXAMA SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARRIO PEREZ FRANCISCO. Situación concursal. Procedimiento concursal 1000010/2010. FIRME: Si, Fecha de resolución 29/07/2014. Auto de conclusión del concurso Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE SORIA. Juez: MARIA DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ. Situación concursal. Procedimiento concursal 1000010/2010. FIRME: Si, Fecha de resolución 29/07/2014. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE SORIA. Juez: MARIA DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ. Situación concursal. Procedimiento concursal 1000010/2010. Fecha de resolución 22/06/2010. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE SORIA. Juez: MARIA DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ. Administrador Concursal. Fecha 29/07/2014, NIF/CIF 16807463Y. SOTO HERNANDEZ SANTIAGO DAMIAN. Disolución. Otras Causas. Extinción. Datos registrales. T 117, L 66, F 185, S 8, H SO 357, I/A 17 ( 2.09.14). 406976 - AGRICOLA LA HORCAJADA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ RIDRUEJO DIEGO. Presidente: LOPEZ RIDRUEJO DIEGO. Consejero: CALVIN ALVAREZ MARIA TERESA. Vicepresid.: CALVIN ALVAREZ MARIA TERESA. Consejero: LOPEZ CALVIN ANTONIO. Secretario: LOPEZ CALVIN cve: BORME-A-2014-194-42 406974 - CONCEPTOS Y DESARROLLOS EN BIOMASA SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 282/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 1/09/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO PRIMERA INSTRUCCION DE SORIA. Juez: VIRGINIA MERINO GUIJARRO. Situación concursal. Procedimiento concursal 282/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 1/09/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO PRIMERA INSTRUCCION DE SORIA. Juez: VIRGINIA MERINO GUIJARRO. Datos registrales. T 177, L 126, F 25, S 8, H SO 3070, I/A A (24.09.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 194 Viernes 10 de octubre de 2014 Pág. 44221 ANTONIO. Consejero: LOPEZ CALVIN ENRIQUE SATURIO. Con.Delegado: LOPEZ CALVIN ENRIQUE SATURIO. Consejero: PAULINA LOPEZ CALVIN;DIEGO LOPEZ CALVIN. Nombramientos. Adm. Solid.: LOPEZ CALVIN ANTONIO;LOPEZ CALVIN ENRIQUE SATURIO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datos registrales. T 129, L 78, F 51, S 8, H SO 1889, I/A 2 (29.09.14). 406977 - CLUB DE GOLF SORIA, SA. Modificaciones estatutarias. 6. Otros.-. 9. Otros.-. 10. Transmisión de Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 113, L 62, F 147, S 8, H SO 1492,1 , I/ 16 .(29.09.14). 406978 - BORQUE & CALVO ABOGADOS SLP. Otros conceptos: Rectificacion de la inscripción 1&. Datos registrales. T 191, L 140, F 24, S 8, H SO 3413, I/A 2 (29.09.14). cve: BORME-A-2014-194-42 406979 - XERTE SPORT SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 25.09.14. Objeto social: La gestión deportiva en general. Actividades relacionadas con el deporte. Enseñanzas deportivas. Organización de eventos deportivos y espectáculos relacionados. Adquisición, explotación, arriendo no financiero y enajenación de bienes inmuebles. Domicilio: C/ CASTILLA LA MANCHA 10 1 A (SORIA). Capital: 3.050,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARQUEZ CALLE ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: MARQUEZ CALLE ENRIQUE. Datos registrales. T 199, L 148, F 79, S 8, H SO 3621, I/A 1 ( 1.10.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
© Copyright 2024 ExpyDoc