BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46175 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos GIPUZKOA 425302 - T. KIMU SAL. Reelecciones. Adm. Unico: PEREZ FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 1432 , F 71, S 8, H SS 8564, I/A 10 (16.10.14). 425303 - SERRERIA LARRAÑAGA SL. Ceses/Dimisiones. Presidente: LARRAÑAGA ELDUAYEN JOSE MARIA. Consejero: LARRAÑAGA ELDUAYEN JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: LARRAÑAGA ELDUAYEN ELIAS. Datos registrales. T 1387 , F 194, S 8, H SS 7797, I/A 9 (16.10.14). 425304 - ERRAITZ SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LARRAÑAGA ELDUAYEN JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: LARRAÑAGA ELDUAYEN ELIAS. Datos registrales. T 2073 , F 2, S 8, H SS 23239, I/A 2 (16.10.14). 425305 - URBAR INGENIEROS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: GILART GONZALEZ OLGA. Datos registrales. T 2578 , F 205, S 8, H SS 5425, I/A 108 (16.10.14). 425306 - HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: URZAINQUI GLARIA ALFONSO;JUNKERA PEREZ JOSE EDUARDO. Disolución. Cesión global de activo y pasivo. Extinción. Datos registrales. T 2507 , F 151, S 8, H SS 33331, I/A 4 (15.10.14). 425307 - ZEHATZ SL. Otros conceptos: ACEPTACION DE ACTIVOS Y PASIVOS como sociedad cesionaria en la CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS DE HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.L. Datos registrales. T 1919 , F 85, S 8, H SS 247, I/A 19 (15.10.14). 425308 - CAMEPAK-2 SA. Reelecciones. Adm. Unico: ORDOZGOITI INCHAUSTI DOMINGO. Datos registrales. T 1456 , F 131, S 8, H SS 9055, I/A 10 (16.10.14). 425309 - SAGARDOTEGI SL. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: S. P. E. SAGARDI SA. Datos registrales. T 1621 , F 8, S 8, H SS 12398, I/A 18 (15.10.14). 425310 - S. P. E. SAGARDI SA. Declaración de unipersonalidad. Socio único: SAGARDOTEGI SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ DE VIÑASPRE GARCIA IÑAKI-XABIER. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2080 , F 131, S 8, H SS 23463, I/A 7 (15.10.14). 425312 - MOBECANT SL EN LIQUIDACION. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/14. FIRME: Si, Fecha de resolución 16/07/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA. Juez: DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ. Resoluciones: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/14. Fecha de resolución 16/07/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA. Juez: DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ. Administrador Concursal. Fecha 16/07/2014, NIF/CIF 15968645K. QUEL LOPEZ JUAN CARLOS. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/14. FIRME: Si, Fecha de resolución 16/07/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA. Juez: DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ. Datos registrales. T 1356 , F 132, S 8, H SS 7044, I/A 6 (14.10.14). cve: BORME-A-2014-203-20 425311 - IRURENA SA EN LIQUIDACION. Situación concursal. Procedimiento concursal 478/1995. FIRME: Si, Fecha de resolución 9/04/2014. Auto de aprobación del plan de liquidación. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SEBASTIAN. Juez: DOÑA ANA ROSA BERNAL DAFAUCE. Resoluciones: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION. Datos registrales. T 1190 , F 18, S 8, H SS 3769, I/A 31 (13.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46176 425313 - MOBECANT SL EN LIQUIDACION. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ILLARRAMENDI AZPEITIA JON. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/14. FIRME: Si, Fecha de resolución 16/09/2014. Auto de apertura de la fase de liquidación. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA. Juez: DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ. Resoluciones: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE SOCIEDAD Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. Disolución. Otras Causas. Datos registrales. T 1356 , F 133, S 8, H SS 7044, I/A 7 (14.10.14). 425314 - CME MACHINERY ITZIAR SL. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL ITZIAR, PARCELA F-2, NAVE 1. (DEBA). Datos registrales. T 2575 , F 25, S 8, H SS 34765, I/A 3 (15.10.14). 425315 - ERAIN,,, SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBARIN JURIO JESUS;GUEDEA ADIEGO CRISTINA;IZA LECUONA PEDRO MARIA;COSTOYA BREA JUANA-MARIA;BILBAO SALAVERRIA JUAN-JOSE. Secretario: IZA LECUONA PEDRO MARIA. Presidente: BILBAO SALAVERRIA JUAN-JOSE. Nombramientos. Consejero: BILBAO SALAVERRIA JUAN-JOSE. Presidente: BILBAO SALAVERRIA JUAN-JOSE. Consejero: IZA LECUONA PEDRO MARIA. Secretario: IZA LECUONA PEDRO MARIA. Consejero: GUEDEA ADIEGO CRISTINA;BARBARIN JURIO JESUS;ROURE BOADA JOSE. Datos registrales. T 2490 , F 2, S 8, H SS 3955, I/A 58 (15.10.14). 425316 - TINDU MARGOAK SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PASCUAL ZABALA JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: BALDA LARRAÑAGA MARIA JOSE. Datos registrales. T 1679 , F 181, S 8, H SS 13896, I/A 6 (14.10.14). 425317 - TEKNIMAK SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LARRAÑAGA ASTIAZARAN CLARA MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: ZULOAGA ALBERDI IGNACIO. Datos registrales. T 1166 , F 201, S 8, H SS 3375, I/A 12 (15.10.14). 425318 - BERDIANTXO SL. Cambio de domicilio social. C/ NAFARROA, Nº 19 C, 2º DCHA. (ZARAUTZ). Datos registrales. T 2007 , F 97, S 8, H SS 21816, I/A 4 (15.10.14). 425319 - ARRONTALDE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: AYESTARAN ERDOCIA PEDRO. Reducción de capital. Importe reducción: 4.014,68 Euros. Resultante Suscrito: 20.025,32 Euros. Datos registrales. T 1657 , F 141, S 8, H SS 13204, I/A 4 (15.10.14). 425320 - PROYECTOS Y PROMOCIONES JAIZKIBEL SL. Cambio de domicilio social. C/ GAZTAINONDO, Nº 5-BAJO. (IRUN). Datos registrales. T 2039 , F 172, S 8, H SS 22621, I/A 3 (14.10.14). 425321 - DIDAKMA 2007 SL. Nombramientos. Apoderado: HERNANI ZABALO MARIA JOSE. Datos registrales. T 2630 , F 46, S 8, H SS 36002, I/A 2 (15.10.14). 425323 - PROMOTORA B O SA. Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER;IÑURRITEGUI ALTUNA MIKEL-GOTZON;IÑURRITEGUI ALTUNA JESUS MARIA. Secretario: IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER. Consejero: IÑURRITEGUI URCELAY JOSE-MARIA;IÑURRITEGUI ALTUNA JESUS MARIA;IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER;IÑURRITEGUI ALTUNA MIKEL-GOTZON;ABERASTURI MAIZ JUANMARIA;ITTURRITXO SLPresidente: IÑURRITEGUI ALTUNA JESUS MARIA. Nombramientos. Consejero: IÑURRITEGUI ALTUNA MIKEL-GOTZON;IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER;ABERASTURI MAIZ JUAN-MARIA;UGARTE UMEREZ MARIA DOLORES. Cons.Del.Sol: ITTURRITXO SL;IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER. Secretario: IÑURRITEGUI ALTUNA JAVIER. Presidente: IÑURRITEGUI ALTUNA MIKEL-GOTZON. Consejero: ITTURRITXO SL. Cons.Del.Sol: IÑURRITEGUI ALTUNA MIKEL-GOTZON. Datos registrales. T 1236 , F 21, S 8, H SS 4732, I/A 12 (15.10.14). 425324 - TRANSLUZ DOS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 11.09.14. Objeto social: Transporte por carretera (regular o no, urbano o interurbano) de mercancías en camiones o vehículos similares, así como los servicios de mudanza. Domicilio: PASEO UBARBURU Nº100. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Capital: 50.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: CHICHARRO CONTRERAS JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: CHICHARRO CONTRERAS JOSE ENRIQUE. Datos registrales. T cve: BORME-A-2014-203-20 425322 - ACOM VALVULAS Y SUMINISTROS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 18.09.14. Objeto social: Importación, exportación, instalación, mantenimiento, distribución, venta, comercio de géneros relacionados con el transporte, almacenamiento, tratamiento, regulación y control de fluidos para la industria en general, etc. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL NEINOR IGARA, C/IRIBAR Nº5, NAVE (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Capital: 50.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: AEDO LUENGO JUAN ANTONIO;AEDO LUENGO IGNACIO. Datos registrales. T 2669 , F 37, S 8, H SS 36870, I/A 1 (15.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46177 2669 , F 47, S 8, H SS 36872, I/A 1 (15.10.14). 425325 - TRANSLUZ DOS SL. Nombramientos. Apoderado: MARTIN SILVA ESTHER. Datos registrales. T 2669 , F 48, S 8, H SS 36872, I/A 2 (15.10.14). 425326 - VILLACETE PROMOCIONES SL EN LIQUIDACION. Ceses/Dimisiones. Consejero: GURE ERAIKUNTZAK SL;URUMEA HOTELES SL;DE INES FERNANDEZ JAVIER;TANCO ALDANONDO JESUS MARIA. Secretario: GURE ERAIKUNTZAK SL. Presidente: DE INES FERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. LiquiSoli: DE INES FERNANDEZ JAVIER;ALTUNA ROYO JOSE RAMON. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 1912 , F 51, S 8, H SS 19557, I/A 15 (15.10.14). 425327 - EGIMENDI NEKAZAL TRESNAK SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDIZABAL ANSA JOSE IGNACIO;EGUZQUIZA URANGA JUAN JOSE;URRUZOLA TXAPARTEGI JOSE ANGEL. Presidente: MENDIZABAL ANSA JOSE IGNACIO. Vicepresid.: EGUZQUIZA URANGA JUAN JOSE. Secretario: URRUZOLA TXAPARTEGI JOSE ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: URRUZOLA TXAPARTEGI JOSE ANGEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Cambio de objeto social. El alquiler y venta de maquinaria agrícola para toda actividad agrícola y forestal. La compraventa de tractores y otros vehículos agrícolas, nuevos y usados. La compraventa de maquinaria, instalaciones y herramientas agrícolas y ganaderas, sus consumibles y repuestos. Etc. Datos registrales. T 2495 , F 65, S 8, H SS 33042, I/A 3 (15.10.14). 425328 - EGIMENDI NEKAZAL TRESNAK SL. Revocaciones. Apo.Sol.: MENDIZABAL ANSA JOSE IGNACIO;EGUZQUIZA URANGA JUAN JOSE;URRUZOLA TXAPARTEGI JOSE ANGEL. Datos registrales. T 2495 , F 66, S 8, H SS 33042, I/A 4 (15.10.14). 425329 - EGIMENDI NEKAZAL TRESNAK SL. Declaración de unipersonalidad. Socio único: URRUZOLA TXAPARTEGI JOSE ANGEL. Datos registrales. T 2495 , F 66, S 8, H SS 33042, I/A 5 (15.10.14). 425330 - MUNUBILL SL. Ceses/Dimisiones. Liquidador: OLAIZOLA ARRIZABALAGA IVAN. Adm. Unico: OLAIZOLA ARRIZABALAGA IVAN. Nombramientos. Liquidador: OLAIZOLA ARRIZABALAGA IVAN. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1603 , F 222, S 8, H SS 12008, I/A 4 (15.10.14). 425331 - HONDARRIBIA LANTZEN SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LABAIEN ZAPIRAIN IBAI. Nombramientos. Consejero: UGALDE LUJAMBIO OLATZ. Datos registrales. T 1171 , F 131, S 8, H SS 3532,BIS , I/ 20 .(15.10.14). 425332 - RECAMBIOS BAT SL. Revocaciones. Apoderado: RICO MUÑOZ FAUSTINO. Datos registrales. T 1155 , F 128, S 8, H SS 2415, I/A 9 (15.10.14). 425333 - GEROZERLAN SL. Revocaciones. Apoderado: AZURMENDI ORMAZABAL MAIDER. Nombramientos. Apoderado: SUAREZ PEREZ DE EULATE NEREA. Datos registrales. T 1987 , F 11, S 8, H SS 21404, I/A 24 (15.10.14). 425334 - CALDERERIA BON SL. Otros conceptos: DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo SOCIAL Nº 5 DE DONOSTIA. Procedimiento 296/13, ejec. 122/2013. DECRETO 168/2014 de 20/03/14. Principal reclamado 3.456,37. Datos registrales. T 1072 , F 143, S 8, H SS 1538, I/A 17 (15.10.14). 425336 - LKS MENOSKA SL. Otros conceptos: MODIFICACION del párrafo D) e) del ARTICULO 10º de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de adopción de acuerdos.- Datos registrales. T 2323 , F 219, S 8, H SS 28938, I/A 8 (15.10.14). 425337 - TORNILLERIA DEBA SAL. Reelecciones. Auditor: UZCUDUN GURUCEAGA IGNACIO-MARIA. Aud.Supl.: SALAVERRIA ATORRASAGASTI LUIS JAVIER. Datos registrales. T 1395 , F 225, S 8, H SS 7995, I/A 36 (15.10.14). 425338 - MANIPULADOS DEL ARAXES SA. Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL. Vicepresid.: AGUIRRE MUGICA SERAPIO. Secretario: cve: BORME-A-2014-203-20 425335 - LKS MENOSKA SL. Ampliación de capital. Capital: 3.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.000,00 Euros. Datos registrales. T 2323 , F 218, S 8, H SS 28938, I/A 7 (15.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46178 AGUIRRE IRURETAGOYENA JOSE MANUEL. Presidente: GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL. Consejero: AGUIRRE MUGICA SERAPIO;GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL;CARRERA GOÑI MARIA DOLORES;AGUIRRE IRURETAGOYENA JOSE MANUEL;MUÑAGORRI AZURMENDI JESUS. Nombramientos. Consejero: AGUIRRE MUGICA SERAPIO;CARRERA GOÑI MARIA DOLORES;MUÑAGORRI AZURMENDI JESUS;AGUIRRE IRURETAGOYENA JOSE MANUEL;GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL. Presidente: GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL. Vicepresid.: AGUIRRE MUGICA SERAPIO. Secretario: AGUIRRE IRURETAGOYENA JOSE MANUEL. Con.Delegado: GOICOECHEAUNDIA CARRERA MIKEL. Datos registrales. T 1311 , F 7, S 8, H SS 5888, I/A 12 (15.10.14). 425339 - TALLERES Y CARROCERIAS IRU SL. Otros conceptos: DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo SOCIAL Nº 1 DE DONOSTIA. Procedimiento 142/14, ejec. 69/2014. DECRETO 384/2014 de 15/09/14. Principal reclamado 1.597,50. Datos registrales. T 1119 , F 177, S 8, H SS 2580, I/A 9 (15.10.14). 425340 - IRURETAGOIENA ADMINISTRACIONES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: IRURETAGOYENA URRUZOLA JUAN JOSE;IRURETAGOYENA OSORO URKO. Nombramientos. Adm. Unico: IRURETAGOYENA OSORO URKO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 2326 , F 59, S 8, H SS 29201, I/A 2 (15.10.14). 425341 - ALUMINIOS UREÑA SL. Otros conceptos: DECLARACION DE INSOLVENCIA. Art. 276.5 LJS. JUZGADO de lo SOCIAL Nº 1 DE DONOSTIA. Procedimiento 388/13, ejec. 25/2014. DECRETO 312/2014 de 10/07/14. Principal reclamado 77.275,19. Datos registrales. T 1487 , F 142, S 8, H SS 9599, I/A 6 (15.10.14). 425342 - MUGATU SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de objeto social. El comercio al por mayor y al por menor de prendas de vestir, complementos, calzados y demás objetos que puedan ser vendidos en tiendas de modas y novedades, así como el comercio al por mayor de lencería y ropa de hogar (mantas, sábanas, etc.), en ambos casos, ETC. Datos registrales. T 1314 , F 135, S 8, H SS 6036, I/A 7 (15.10.14). 425343 - EVOLUTION AND GENOMICS TECHNOLOGIES SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 17.09.14. Objeto social: el diseño, investigación, desarrollo, innovación, promoción y comercialización de biomoléculas con utilidad en el campo de la biotecnología. Domicilio: AVDA TOLOSA HIRIBIDEA 76. (DONOSTIASAN SEBASTIAN). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN;PEREZ JIMENEZ RAUL. Datos registrales. T 2669 , F 55, S 8, H SS 36874, I/A 1 (15.10.14). 425344 - EVOLUTION AND GENOMICS TECHNOLOGIES SL. Nombramientos. Apoderado: PITARKE DE LA TORRE JOSE MARIA. Datos registrales. T 2669 , F 28, S 8, H SS 36874, I/A 2 (16.10.14). 425345 - T.T.T. EJES SA. Ceses/Dimisiones. Presidente: ANDRES OSA AITOR-GERMAN. Consejero: ANDRES OSA AITOR-GERMAN. Secretario: GRUPO TTT DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS DE SUPERFICIES. Vicepresid.: BASCOTECNIA SA. Consejero: GRUPO TTT DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS DE SUPERFICIES;BASCOTECNIA SA. Nombramientos. Consejero: GOÑI ZARATIEGUI JOSE LUIS;GUIBERT UCIN RAFAEL;ANDRES OSA AITOR-GERMAN;UCIN LARRAÑAGA MARCIAL;FERNANDEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL;ANSORENA ISASA ISAAC. Presidente: GOÑI ZARATIEGUI JOSE LUIS. Secretario: ANDRES OSA AITOR-GERMAN. Vicepresid.: GUIBERT UCIN RAFAEL. Reelecciones. Secretario: GRUPO TTT DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS DE SUPERFICIES. Consejero: GRUPO TTT DE TECNOLOGIAS INTEGRADAS DE SUPERFICIES. Vicepresid.: BASCOTECNIA SA. Consejero: BASCOTECNIA SA. Datos registrales. T 2140 , F 8, S 8, H SS 11695, I/A 22 (16.10.14). 425347 - T.T.T. EJES SA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANDRES OSA AITOR-GERMAN. Apo.Manc.: GOÑI ZARATIEGUI JOSE LUIS. Datos registrales. T 2140 , F 8, S 8, H SS 11695, I/A 24 (16.10.14). 425348 - INDUMED SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SAN AGUSTIN ARAMBURU TOMAS. Nombramientos. Adm. Unico: SAN AGUSTIN REGO ALEJANDRO JAVIER. Datos registrales. T 1159 , F 183, S 8, H SS 3297, I/A 11 (15.10.14). 425349 - IBARGOYEN SUMINISTROS CARROCEROS SL. Cambio de domicilio social. CTRA DEL MOLINO, NUMERO 21-B (IRUN). Datos registrales. T 1941 , F 28, S 8, H SS 20228, I/A 4 (15.10.14). cve: BORME-A-2014-203-20 425346 - T.T.T. EJES SA. Revocaciones. Apoderado: BERASATEGI SAGASTUME XABIER. Apo.Manc.: BERASATEGUI ARMENDARIZ ION. Apo.Man.Soli: ANDRES OSA AITOR-GERMAN. Datos registrales. T 2140 , F 8, S 8, H SS 11695, I/A 23 (16.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46179 425350 - ONDARRA & ILOBA SL. Ampliación de capital. Capital: 72.121,44 Euros. Resultante Suscrito: 381.642,62 Euros. Datos registrales. T 2537 , F 59, S 8, H SS 33941, I/A 3 (16.10.14). 425351 - BIDEBIDE SAN JERONIMO SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: NIÑO REDONDO LUIS ENRIQUE;ALQUIZA LEICEAGA MIREN GARBIÑE. Nombramientos. Adm. Unico: SEGURET CLAUDE JACQUES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Cambio de denominación social. LA CANTINE SERVICIOS DE HOSTELERIA SL. Datos registrales. T 2554 , F 189, S 8, H SS 34410, I/A 2 (16.10.14). 425352 - LA CANTINE SERVICIOS DE HOSTELERIA SL. Declaración de unipersonalidad. Socio único: SEGURET CLAUDE JACQUES. Datos registrales. T 2554 , F 189, S 8, H SS 34410, I/A 3 (16.10.14). 425353 - MAYURRESTA,,,SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MAYOR URRESTARAZU DIONISIO. Nombramientos. Adm. Unico: ITXASO UNANUE ARANTXA. Otros conceptos: Modificación del Artículo 14º de los Estatutos Sociales, al objeto de incluir el carácter retribuido del cargo de Administrador.- Datos registrales. T 2239 , F 210, S 8, H SS 27180, I/A 4 (16.10.14). 425354 - LOPETEGUI CONTENEDORES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPETEGUI OSTOLAZA EIDER. Nombramientos. Adm. Solid.: LOPETEGUI OSTOLAZA EIDER;LOPETEGUI GALARRAGA IGNACIO-MARIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1865 , F 207, S 8, H SS 18452, I/A 3 (15.10.14). 425355 - ELGOIBAR INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA. Reducción de capital. Importe reducción: 144.429,00 Euros. Resultante Suscrito: 192.572,00 Euros. Datos registrales. T 1305 , F 225, S 8, H SS 6267, I/A 23 (16.10.14). 425356 - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FORESTAL SL. Cambio de domicilio social. POLIG BENTA-ALDEA INDUSTRIALDEA, Nº 3. (ANOETA). Datos registrales. T 2664 , F 138, S 8, H SS 36821, I/A 1. (16.10.14). 425357 - INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FORESTAL SL. Cambio de objeto social. Mantenimiento de fincas rústicas y la compraventa de maquinaria. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la importación, exportación y compra y venta de automóviles y de toda clase de vehículos y embarcaciones y de accesorios para ellos; la realización de obras y trabajos de reparación mecánica, elé. Datos registrales. T 2664 , F 139, S 8, H SS 36821, I/A 2 (16.10.14). 425358 - ASESORIA AIERDI SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALDANONDO IBABE JOSE-MARIA;MURGUIONDO MUGICA ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: ETXANIZ LIZAUR BELEN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 1007 , F 120, S 8, H SS 685, I/A 9 (16.10.14). 425359 - ASEDIR GESTION SL. Otros conceptos: Modificación del Artículo 12º de los Estatutos Sociales, en cuanto al tipo de retribución del Organo de Administración.- Datos registrales. T 1855 , F 121, S 8, H SS 17671, I/A 31 (16.10.14). 425360 - LANTIER SA. Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL (BDO AUDITORES SL). Datos registrales. T 969 , F 176, S 8, H SS 57, I/A 17 (16.10.14). 425362 - M3 ARCHITECHNICAL SL. Cambio de domicilio social. C/ MUNDAIZ, 14 TRASERA.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 2600 , F 96, S 8, H SS 35345, I/A 2 (17.10.14). 425363 - SILUZGIN SL. Otros conceptos: Modificación del ARTICULO 6º de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del órgano de administración. Datos registrales. T 2580 , F 133, S 8, H SS 34970, I/A 2 (16.10.14). cve: BORME-A-2014-203-20 425361 - D.M.C. CERAMICAS SL. Cambio de domicilio social. PASEO Pº UBARBURU Nº 2.- POLIGONO 27 (MARTUTENE) (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 1689 , F 39, S 8, H SS 13965, I/A 7 (16.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46180 425364 - CONSULTORIA FINANCIERA IRUN1 SL. Ceses/Dimisiones. LiquiSoli: CHACARTEGUI EIGUREN NEREA;CABEZA GASCON ADOLFO. Adm. Solid.: CHACARTEGUI EIGUREN NEREA;CABEZA GASCON ADOLFO. Nombramientos. LiquiSoli: CABEZA GASCON ADOLFO;CHACARTEGUI EIGUREN NEREA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2198 , F 111, S 8, H SS 26283, I/A 3 (16.10.14). 425365 - TODOLUFE SL. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL ANARDI, AREA 3, BAJO.- (AZPEITIA). Datos registrales. T 2639 , F 37, S 8, H SS 36242, I/A 2 (16.10.14). 425366 - INDUSTRIAS IRIKI SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTABARRIA ELORZA IKER. Nombramientos. Adm. Unico: CORTABARRIA ELORZA IKER. Datos registrales. T 1190 , F 129, S 8, H SS 3787, I/A 14 (16.10.14). 425367 - SABINO ARRIOLA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. Reelecciones. Adm. Unico: ARRIOLA ARIZMENDIARRIETA JESUS ASIER. Datos registrales. T 1235 , F 153, S 8, H SS 4716, I/A 7 (16.10.14). 425368 - BENNE HAUGAN SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 24.09.14. Objeto social: Escuela, servicios, perfeccionamiento y ocio relacionado con el deporte y todo tipo de actividades en la naturaleza. Domicilio: BARRIO GORNUTZ Nº30. (HONDARRIBIA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: LANKAR PATRICK MAX SALOMON. Nombramientos. Adm. Unico: LANKAR PATRICK MAX SALOMON. Datos registrales. T 2669 , F 74, S 8, H SS 36878, I/A 1 (17.10.14). 425369 - ELYKIN SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORBAÑANOS ZABALA TXOMIN;FERNANDEZ DE BETOÑO SIMON JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ DE BETOÑO SIMON JAVIER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 1192 , F 182, S 8, H SS 3870, I/A 12 (17.10.14). 425370 - DONOSTI DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ECHEVERRIA GOIBURU JUAN-ANTONIO. Liquidador: ECHEVERRIA GOIBURU JUAN-ANTONIO. Nombramientos. Liquidador: ECHEVERRIA GOIBURU JUAN-ANTONIO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1347 , F 218, S 8, H SS 6942, I/A 12 (17.10.14). 425371 - TALLERES Z B SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ARRIETA GONZALEZ JOSE-ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: ZB GROUP PROYECTOS SL. Datos registrales. T 1036 , F 202, S 8, H SS 1175, I/A 26 (17.10.14). 425372 - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA. Nombramientos. Apoderado: TERRADILLOS ANDRES LUIS. Datos registrales. T 2354 , F 144, S 8, H SS 329, I/A 372 (17.10.14). 425373 - COMERCIAL ADOUR PIRINEOS SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 15.09.14. Objeto social: Compraventa y alquiler de vehículos de todo tipo, incluidas embarcaciones, asicomo de sus accesorios, y de bienes inmuebles. Domicilio: C/ ALCALDE JOSE ELOSEGUI, 112 BAJO C.(DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: DIGNAT BENJAMIN. Nombramientos. Adm. Unico: DIGNAT BENJAMIN. Datos registrales. T 2669 , F 83, S 8, H SS 36880, I/A 1 (17.10.14). 425374 - EXPLOTACIONES FORESTALES LANDA SL. Cambio de domicilio social. C/ ORIAMENDI, 9, BAJO IZQUIERDA.- (VILLABONA). Datos registrales. T 2621 , F 115, S 8, H SS 35820, I/A 2 (17.10.14). 425376 - GRASS IBERIA SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHEL JURG. Nombramientos. Consejero: MULLER MARCO. Datos registrales. T 2596 , F 14, S 8, H SS 35231, I/A 10 (17.10.14). 425377 - SAINZ, CONSULTORIA DE GESTION SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SAINZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: SAINZ GARCIA AMALUR. Datos registrales. T 2007 , F 90, S 8, H SS 21814, I/A 5 (17.10.14). cve: BORME-A-2014-203-20 425375 - EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: LARRARTE TELLETXEA JOAN MARIA;MAJUELO GIL EMILIO. Nombramientos. Consejero: ARANBURU SAGARZAZU MIKEL;ANAUT PEÑA DABID. Datos registrales. T 2074 , F 219, S 8, H SS 22383, I/A 18 (17.10.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Jueves 23 de octubre de 2014 Pág. 46181 425378 - GUVIA HARAGIAK SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.10.14. Objeto social: Comercialización mayor y menor de productos cárnicos y sus derivados, por medios propios y a través de terceros y despiece de ganado en general, avés, corderos y reses. Domicilio: POLIG TALAIA, PARCELA B1. (OIARTZUN). Capital: 6.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: AMO QUIRCE MARIA MONTSERRAT;VIEJO FERNANDEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 2669 , F 92, S 8, H SS 36882, I/A 1 (17.10.14). cve: BORME-A-2014-203-20 425379 - ALBAÑILERIA GUICASA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: VALLEJO CALVO FRANCISCO. Datos registrales. T 1657 , F 198, S 8, H SS 13214, I/A 3 (17.10.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
© Copyright 2024 ExpyDoc