BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 703 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos TARRAGONA 6838 - FRUITES PAMIES SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BAGO MONS ALBERT FRANCESC. Presidente: BAGO MONS ALBERT FRANCESC. Consejero: RIBE COMES JOAQUIM. Vicepresid.: RIBE COMES JOAQUIM. Consejero: BAGO MONS MONTSERRAT. Secretario: BAGO MONS MONTSERRAT. Consejero: POMES ROCA FERRAN. Vicesecret.: POMES ROCA FERRAN. Consejero: PAMIES FONTS ANTONIO;COLL RAICH BERNAT;BAGO MONS OLGA. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1931 , F 214, S 8, H T 27860, I/A nota ( 3.01.13). 6839 - CONGELATS PEIX MAR SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ FONTAN RICARDO;TRANCON VARELA ANTONIO;LOPEZ HERCE CID IGNACIO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1053 , F 207, S 8, H T 9902, I/A NOTA ( 4.12.13). 6840 - URBAN PLANNING CONSULTANTS SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 24.10.14. Objeto social: Prestación de servicios profesionales de asesoramiento jurídico y de servicios de arquitectura. Domicilio: C/ ARGENTINA 17 (TORTOSA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: FABRA HOMEDES JOAQUIN MARIA;FABRA BESSA ALICIA. Datos registrales. T 2845 , F 163, S 8, H T 47532, I/A 1 (25.11.14). 6841 - MM ROQUETES SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ BRUQUE MARIA CARMEN. Nombramientos. Liquidador: GOMEZ BRAGULAT MIGUEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1243 , F 73, S 8, H T 13710, I/A 3 (19.12.14). 6842 - GARCIA I SANTOS 2014 SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 21.11.14. Objeto social: Comercio al por mayor y menor de toda clase de productos textile, confección, calzado, pieles, artículos de cuero, lencería y consejería, equipamiento para el hogar, artículos de menaje, ferretería, adorno electrodomésticos, electrónicos y otros aparatos de uso doméstico. Domicilio: C/ VIDAL I BARRAQUER 15-17 - LOCAL 1-29 (TARRAGONA). Capital: 3.500,00 Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: DOS SANTOS ROSELINE;GARCIA DIEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 2851 , F 62, S 8, H T 47659, I/A 1 (29.12.14). 6843 - ARTAG92 SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION. Situación concursal. Procedimiento concursal 757/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 8/11/2013. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 8 JUZGADO MERCANTIL BARCELONA. Juez: MARTA CERVERA MARTINEZ. Resoluciones: SE DECLARA CONCURSO VOLUNTARIO ASI COMO LA INTERVENCION DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION.Situación concursal. Procedimiento concursal 757/2013. Fecha de resolución 14/11/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 8 JUZGADO MERCANTIL BARCELONA. Juez: MARTA CERVERA MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 14/11/2013, NIF/CIF 87643. ADDITIO GROUP SLP. Situación concursal. Procedimiento concursal 757/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 8/11/2013. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 8 JUZGADO MERCANTIL BARCELONA. Juez: MARTA CERVERA MARTINEZ. Datos registrales. T 2671 , F 107, S 8, H T 43810, I/A 3 (29.12.14). 6845 - ARTAG92 SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION. Otros conceptos: Se acuerda el archivo de la pieza de califcación.- Datos registrales. T 2671 , F 110, S 8, H T 43810, I/A 5 (29.12.14). 6846 - VIESCU 89 SOCIEDAD ANONIMA. Reducción de capital. Importe reducción: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.150,00 Euros. Datos registrales. T 796 , F 207, S 8, H T 3000, I/A 16 (29.12.14). cve: BORME-A-2015-5-43 6844 - ARTAG92 SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MENDEZ GOMEZ JOSE L. Situación concursal. Procedimiento concursal 757/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 20/11/2013. Auto de apertura de la fase de liquidación. Juzgado: num. 8 JUZGADO MERCANTIL BARCELONA. Juez: MARTA CERVERA MARTINEZ. Resoluciones: APERTURA FASE LIQUIDACION.- Disolución. Otras Causas. Datos registrales. T 2671 , F 109, S 8, H T 43810, I/A 4 (29.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 704 6847 - FULL VISION IT SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 17.12.14. Objeto social: COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL, LA PROGRAMACION INFORMATICA. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA INFORMATICA. PROGRAMACION Y EXPLOTACION DE BASES DE DATOS INFORMATICAS.- Domicilio: PTDA BURGA, PARCELA 72, POLIGONO 108.- (PERELLO (EL)). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: VERBEEK STEPHANUS EDWARD. Nombramientos. Adm. Unico: VERBEEK STEPHANUS EDWARD. Datos registrales. T 2851 , F 72, S 8, H T 47660, I/A 1 (29.12.14). 6848 - TBUSTIAT SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 13.11.14. Objeto social: Construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al pro mayor y menor, distribución comercial, importación y exportación.Actividades inmobiliarias.- Domicilio: C/ RAMON I CAJAL 58 4 B (TARRAGONA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: AIALAR MANAGEMENT SL. Nombramientos. Adm. Unico: AIALAR MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 2851 , F 81, S 8, H T 47661, I/A 1 (29.12.14). 6849 - TASENDE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 24.12.14. Objeto social: LA INSTALACION Y MONTAJE DE REDES DE TELECOMUNCIACION, ELECTRICAS, DE SEGURIDAD Y TODOS LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS MISMAS.Domicilio: C/ ENCAMP, 3 (CUNIT). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: TASENDE CARABALLO GUILLERMO. Datos registrales. T 2851 , F 88, S 8, H T 47662, I/A 1 (29.12.14). 6850 - MERI PONS I PONS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MONTORO JIMENEZ PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: ROMERO VALERO ANTONIO. Otros conceptos: Refundición estatutaria.- Cambio de denominación social. MENOFER97, SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. C/ SERRALLERS, 12-14 (VENDRELL (EL)). Cambio de objeto social. FUNDACION DE OTROS METALES NO FERREOS, TAMBIEN POR LA PRODUCCION DE OTROS METALES NO FERREOS Y SUS ALEACIONES, POR LA VENTA AL POR MAYOR ARTICULOS DE USO DOMESTICOS.- Datos registrales. T 1614 , F 200, S 8, H T 21292, I/A 4 (29.12.14). 6851 - WIN PRODUCTS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANS TORRES JUAN. Nombramientos. Liquidador: SANS MIRAVENT JUAN. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2580 , F 46, S 8, H T 41982, I/A 4 (30.12.14). 6852 - SARABUS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FARRIOL BATALLA EDUARDO;MONTERO VALIENTE JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1316 , F 180, S 8, H T 15200, I/A 8 (30.12.14). 6853 - MIASA LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA. Revocaciones. Apoderado: ORIOL ALBAREDA MARIA ROSA;DE MENA ABALLI MANUEL. Datos registrales. T 2289 , F 217, S 8, H T 28936, I/A 14 (30.12.14). 6854 - MIASA LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA. Revocaciones. Apoderado: SAMPER RIMBAU ANTONIO;SAMPER RIMBAU ANTONIO. Datos registrales. T 2289 , F 218, S 8, H T 28936, I/A 15 (30.12.14). 6855 - PROESGA SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FOZ BOSCH ANTONIO. Nombramientos. Liquidador: FOZ BOSCH ANTONIO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2476 , F 43, S 8, H T 4457, I/A 14 (30.12.14). 6856 - FAURA SANMARTIN ABOGADOS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Cambio de domicilio social. PLAZA BARCELONA 1 1 (TORTOSA). Datos registrales. T 749 , F 82, S 8, H T 1824, I/A 16 (30.12.14). 6858 - RETAIL CORNER EXPERIENCE SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MAGRIÑA GRANELL JORDI. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO INVERCIM SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2750 , F 52, S 8, H T 45513, I/A 2 (30.12.14). 6859 - VENDISTARRACO SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL RIU CLAR, CALLE DEL PLOM, NAVE 41 (TARRAGONA). Datos registrales. T 2784 , F 209, S 8, H T 38874, I/A 11 (30.12.14). cve: BORME-A-2015-5-43 6857 - VANOLUCE SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 15.12.14. Objeto social: Comercio al por mayor de todo tipo de aparatos de iluminación y sus accesorios, electrodomésticos y todo tipo de articulos de ferreteria. Domicilio: C/ BARCELONA 15 (PLA DE SANTA MARIA (EL)). Capital: 11.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: VALLVERDU MESTRE JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: VALLVERDU MESTRE JESUS. Datos registrales. T 2851 , F 95, S 8, H T 47663, I/A 1 (30.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 705 6860 - SOLSENYO MAR SOCIEDAD LIMITADA. Ampliación de capital. Capital: 612.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.768.000,00 Euros. Datos registrales. T 2071 , F 160, S 8, H T 26223, I/A 9 (30.12.14). 6861 - BLAU BANYADORS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PELLICER FIGUERAS JOSEP ORIOL;PELLICER FIGUERAS ROSA MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: PELLICER FIGUERAS JOSEP ORIOL. Otros conceptos: Modificación artículo 24.- Retribución del Administrador. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 2274 , F 151, S 8, H T 35526, I/A 3 (30.12.14). 6862 - PALETS FERRER SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. CTRA DE LA SELVA DEL CAMP A VILALLONGA Km 0,450 (SELVA DEL CAMP (LA)). Datos registrales. T 2736 , F 75, S 8, H T 45215, I/A 3 (30.12.14). 6863 - SERVIPLUS TECNIMAX SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de objeto social. La venta al por mayor y al por menor de toda clase de productos de alimentación, droguería, perfumería, artículos de limpieza y otros objetos de consumo corriente en el hogar.- Datos registrales. T 2817 , F 158, S 8, H T 46914, I/A 3 (30.12.14). 6864 - CAL BESSO-ENCASTELL SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 23.12.14. Objeto social: ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS, VINOS ESPUMOSOS, AGUARDIENTES Y LICORES PROCEDENTES O NO DEL VINO, SIDRA Y BEBIDAS FERMENTADAS SIMILARES.- Domicilio: C/ OLIVERS.- 7 (PORRERA). Capital: 6.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: CASTELLVI VIGUES RAIMON. Datos registrales. T 2851 , F 102, S 8, H T 47664, I/A 1 (30.12.14). 6865 - MIQAL SERVEI VENDING SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ VAZQUEZ ROSA MARIA. Nombramientos. Liquidador: GONZALEZ VAZQUEZ ROSA MARIA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2076 , F 209, S 8, H T 31020, I/A 6 (30.12.14). 6866 - FOSBAR DEL MONTSIA, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL. Otros conceptos: La Sociedad de esta hoja ha perdido el carácter de Laboral con fecha 26 de noviembre de 2014.- Datos registrales. T 1589 , F 53, S 8, H T 20761, I/A nota (30.12.14). 6867 - PETER'S PLOT SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 21.10.14. Objeto social: Producción, transformación y comercialización de productos agricólas, en especial vinícolas y forestales, actividades de agroturismo y servicios de asesoramiento vitivinícola y enológico.Domicilio: CTRA T-710 DE FALSET A GRATALLOPS Km 2,7 - MAS DEL (FALSET). Capital: 15.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: HODGKINSON DAVID. Datos registrales. T 2851 , F 111, S 8, H T 47665, I/A 1 (30.12.14). 6868 - PETER'S PLOT SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apo.Sol.: HODGKINSON LUCA RUDOLPH;HODGKINSON CASPAR ST CHARLES. Datos registrales. T 2851 , F 112, S 8, H T 47665, I/A 2 (30.12.14). 6870 - SHUILAND SHOP SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: ARAGON SORIANO SONIA. Datos registrales. T 2840 , F 167, S 8, H T 47420, I/A 2 (30.12.14). 6871 - ARRENDAMIENTOS MERCARMA SOCIEDAD LIMITADA. Reducción de capital. Importe reducción: 226.580,77 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,05 Euros. Datos registrales. T 1396 , F 149, S 8, H T 994, I/A 16 (30.12.14). 6872 - SERVEIS PORTUARIS AUGUSTA SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. C/ GIRONA 34 (POBLA DE MONTORNES (LA)). Datos registrales. T 2750 , F 157, S 8, H T 45523, cve: BORME-A-2015-5-43 6869 - INSTALACIONES Y SUMINISTROS GACSER SOCIEDAD ANONIMA. Situación concursal. Procedimiento concursal 705/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 25/09/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL TARRAGONA. Juez: CESAR SUAREZ VAZQUEZ. Resoluciones: SE DECLARA CONCURSO VOLUNTARIO ASI COMO LA INTERVENCION DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION.- Situación concursal. Procedimiento concursal 705/2014. Fecha de resolución 3/10/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL TARRAGONA. Juez: CESAR SUAREZ VAZQUEZ. Administrador Concursal. Fecha 3/10/2014, NIF/CIF 30806663A. BELMONTE LUCENA JOSE ANTONIO. Situación concursal. Procedimiento concursal 705/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 25/09/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO MERCANTIL TARRAGONA. Juez: CESAR SUAREZ VAZQUEZ. Datos registrales. T 367 , F 171, S 8, H T 3156, I/A 34 (30.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 706 I/A 2 (30.12.14). 6873 - TARRACO INSTAL 2020 SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 29.12.14. Objeto social: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS DE REPARACION, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE CUALQUIER TIPO TANTO POR CUENTA PROPIA COMO POR CUENTA AJENA.- Domicilio: AVDA RAMON D'OLZINA 83 - BAJOS 3º.- (VILA-SECA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MARTIN JOSE. Datos registrales. T 2851 , F 123, S 8, H T 47666, I/A 1 (30.12.14). 6874 - INVERSIONES VENTANAS VIDRIOS INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ AZNAREZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 2766 , F 23, S 8, H T 45849, I/A 2 (30.12.14). 6875 - NETPORTS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GUINART PALLARES ROBERT AGUSTI;GRAU GRAU SECUNDINO. Nombramientos. Adm. Unico: GRAU GRAU SECUNDINO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 2507 , F 52, S 8, H T 40557, I/A 3 (30.12.14). 6876 - DIGIDELTA SOCIEDAD ANONIMA. Revocaciones. Apo.Sol.: CORBATON ESPEJO CARMEN. Datos registrales. T 2367 , F 196, S 8, H T 23024, I/A 20 (30.12.14). 6877 - TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL SOCIEDAD ANONIMA. Cambio de objeto social. Compraventa y explotaciond e bienes muebles e inmuebles, rusticos y urbanos y la prmoción inmobiliaria.Datos registrales. T 1864 , F 50, S 8, H T 1287, I/A 27 (30.12.14). 6878 - SERVEIS TECNICS CALAFELL SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MAIMARIN ASESORES PATRIMONIALES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ PACHECO FRANCISCO RAFAEL. Datos registrales. T 1897 , F 187, S 8, H T 27136, I/A 6 (30.12.14). 6879 - REUS FLEMING SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ANTOLIN SANCHO JAVIER;SOLE CASAS MARIA LLUISA. Nombramientos. Adm. Solid.: ANTOLIN SANCHO JAVIER;SOLE CASAS MARIA LLUISA. Datos registrales. T 1770 , F 122, S 8, H T 8584, I/A 22 (30.12.14). 6880 - SEMAG MECANITZATS I REPARACIONS SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: MAGRIÑA CALAF ADRIA. Datos registrales. T 1612 , F 208, S 8, H T 21249, I/A 4 (30.12.14). 6881 - LIDERVET SOCIEDAD LIMITADA. Revocaciones. Apoderado: CEREZUELA AMARO JUAN LUIS. Datos registrales. T 1482 , F 57, S 8, H T 18458, I/A 8 (30.12.14). 6882 - CARNS TORRAS SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: TORRAS MORATO JUAN;TORRAS MORATO SALVADOR. Nombramientos. Adm. Mancom.: TORRAS MORATO JUAN;TORRAS MORATO SALVADOR. Datos registrales. T 816 , F 216, S 8, H T 3599, I/A 15 (30.12.14). 6883 - EL ALGARROBO FILMS AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO. Nombramientos. Socio: PINGUIN FILMS SOCIEDAD LIMITADA. Ampliación de capital. Capital: 25,00 Euros. Resultante Suscrito: 125,00 Euros. Otros conceptos: Queda modificado el artículo 1º de los Estatutos de la Agrupación.- Datos registrales. T 2784 , F 125, S 8, H T 46224, I/A 2 (31.12.14). 6885 - PUBLIMICRO SYSTEMS SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. C/ CAMI DE LES PASCUALES 1 Bl.B Esc.B 1º B (SALOU). Datos registrales. T 2632 , F 62, S 8, H T 43007, I/A 2 (31.12.14). 6886 - SALAS PEÑA RESTAURACION SL. Cambio de domicilio social. PLAZA DE LES CORTS CATALANES.- 5 - LOCAL 2.- (TARRAGONA). Datos registrales. T 1661 , F 137, S 8, H T 22241, I/A 3 (31.12.14). 6887 - SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TREBALIG SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. AVDA GENERALITAT 159 - BAJOS (TORTOSA). Datos registrales. T 2735 , F 114, S 8, H T 6410, I/A 17 (31.12.14). cve: BORME-A-2015-5-43 6884 - ABAM ENGLOBA SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ GUERRERO BENIGNO;CASTILLO GARCIA ANDRES. Nombramientos. LiquiSoli: GONZALEZ GUERRERO BENIGNO;CASTILLO GARCIA ANDRES. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 2559 , F 14, S 8, H T 41573, I/A 2 (31.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 707 6888 - SOM PADEL I MES PADEL NUSAN SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 19.12.14. Objeto social: Comercio al por menor de articulos deportivos en establecimientos especializados.- Domicilio: C/ FALO, 5, POLIGONO DYNA (REUS). Capital: 100,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: ALBERT CASAS NURIA. Datos registrales. T 2851 , F 132, S 8, H T 47667, I/A 1 (31.12.14). 6889 - VIORCAM VINYOLS SOCIEDAD LIMITADA. Ampliación de capital. Capital: 95.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 743.438,00 Euros. Datos registrales. T 2369 , F 129, S 8, H T 37572, I/A 8 (31.12.14). 6890 - M4J3M2 SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VALLEJOS ROS ANTONIA. Nombramientos. Adm. Solid.: NAVARRO VALLEJOS NOEMI. Datos registrales. T 1330 , F 94, S 8, H T 15472, I/A 7 (31.12.14). 6891 - M4J3M2 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: GILA PLIEGO JAIME. Datos registrales. T 1330 , F 95, S 8, H T 15472, I/A 8 (31.12.14). 6892 - INVERSIONES SOLIVENT SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Doña Cornelia-Sybille Gabriele von Oertzen como Administradora Solidaria declara que en fecha 17/10/2003 contrajo matrimonio con Alexander John Von Berenberg-Gossler por lo que cambian sus apellidos,quedando nombrada como DOÑA CORNELIA VON BERENBERG-GOSSLER.- Datos registrales. T 2275 , F 135, S 8, H T 35547, I/A nota (31.12.14). 6893 - UNION DE RESIDENCIAS REUS SOCIEDAD LIMITADA. Reducción de capital. Importe reducción: 300.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 1520 , F 112, S 8, H T 19276, I/A 10 (31.12.14). 6894 - TOT VIDRE TARRAGONA 2007 SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BLANCO GOMEZ ROCIO VERONICA. Nombramientos. Adm. Unico: MASIP GIL IGNACIO. Cambio de domicilio social. C/ ROBERT GERARD 3 BAJOS 1 (TARRAGONA). Datos registrales. T 2383 , F 187, S 8, H T 37861, I/A 3 (31.12.14). 6895 - TOT VIDRE TARRAGONA 2007 SOCIEDAD LIMITADA. Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MASIP GIL IGNACIO. Datos registrales. T 2382 , F 187, S 8, H T 37861, I/A 4 (31.12.14). 6896 - SERVIGESTIO ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 29.12.14. Objeto social: Prestación de servicios de asesoria y consultoria en el campo de gestión empresarial, incluso mediante la realizacion de cursillos, seminiarios y conferencias por cuenta propia o de terceros.- Domicilio: C/ ESTANISLAO FIGUERAS, 38, BAJOS (TARRAGONA). Capital: 3.100,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: GINE ROIG FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: GINE ROIG FRANCISCO. Datos registrales. T 2851 , F 141, S 8, H T 47668, I/A 1 (31.12.14). 6897 - REUS SYSTEM SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MOLINA SERENO DAMASO SALVADOR;VEA ARTIGUES MARCEL. Nombramientos. Liquidador: VEA ARTIGUES MARCEL. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 1992 , F 81, S 8, H T 29187, I/A 2 (31.12.14). 6898 - MANIPULACIO DEL PEIX DOMENECH SOCIEDAD LIMITADA. Reducción de capital. Importe reducción: 202.692,00 Euros. Resultante Suscrito: 96.520,00 Euros. Datos registrales. T 1778 , F 95, S 8, H T 24640, I/A 6 (31.12.14). 6900 - EXCAVACIONS GASSO SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: Modificado el artículo 30º de los Estatutos Sociales en cuanto a la retribución del órgano de administración.- Datos registrales. T 1266 , F 216, S 8, H T 14191, I/A 11 (31.12.14). 6901 - MEDIC ECO-NATURE CONFORT SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 23.12.14. Objeto social: LA PRODUCCION DE AUDIOVISUALES EN GENERAL, EN CUALQUIER FORMATO Y DESTINADAS A TODO TIPO DE MEDIOS DE DIFUSION. LA DIVULGACION EN CUALQUIER FORMATO Y POR CUALQUIER CANAL VALIDO PARA LA DIVULGACION DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE PRODUCCION PROPIA Y/O cve: BORME-A-2015-5-43 6899 - NILCAR TAPISSERIA E INTERIORISME D'HOTELS SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 29.12.14. Objeto social: Tapicería y confección de artículos téxtiles para hoteles y restauración.- Domicilio: AVDA VILAFORTUNY A22 - NAVE 4, POLIGONO INDUSTRIA (VILA-SECA). Capital: 9.750,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: HERRERA VEGA MONTSERRAT ADELA. Nombramientos. Adm. Unico: HERRERA VEGA MONTSERRAT ADELA. Datos registrales. T 2851 , F 148, S 8, H T 47669, I/A 1 (31.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 708 cve: BORME-A-2015-5-43 PRODUCTOS DE TERCEROS.- Domicilio: C/ JOSEP MARIA FOLCH I TORRES,. 5 - LOCAL 1.- (VINYOLS I ELS ARCS). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Solid.: SALVAT ALUJAS JORGE;MARTIN CARRASCO ISABEL. Datos registrales. T 2851 , F 155, S 8, H T 47670, I/A 1 (31.12.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
© Copyright 2024 ExpyDoc