BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 650 SECCIÓN PRIMERA Empresarios Actos inscritos LA RIOJA 6305 - EXTRAPIEL SL. Nombramientos. Consejero: DOMINGO ORTIZ ANTONIO. Presidente: DOMINGO ORTIZ ANTONIO. Consejero: DOMINGO PALACIOS ANTONIO. Secretario: DOMINGO PALACIOS ANTONIO. Consejero: DOMINGO PALACIOS MARIA ESPERANZA. Datos registrales. T 357 , F 79, S 8, H LO 3937, I/A 17 (24.10.14). 6306 - CULTIVOS FUNGISEM SL. Reelecciones. Consejero: CALVO CALVO SATURNINO. Presidente: CALVO CALVO SATURNINO. Consejero: CALVO PEREZARADROS LAURA. Secretario: CALVO PEREZ-ARADROS LAURA. Consejero: CALVO PEREZ-ARADROS SARA. Con.Delegado: CALVO CALVO SATURNINO. Datos registrales. T 406 , F 169, S 8, H LO 5144, I/A 15 (23.12.14). 6307 - MICELIUS FUNGISEM SOCIEDAD ANONIMA. Reelecciones. Consejero: CALVO CALVO SATURNINO. Presidente: CALVO CALVO SATURNINO. Consejero: CALVO PEREZARADROS LAURA. Secretario: CALVO PEREZ-ARADROS LAURA. Consejero: CALVO PEREZ-ARADROS SARA. Con.Delegado: CALVO CALVO SATURNINO. Datos registrales. T 578 , F 180, S 8, H LO 2595, I/A 23 (23.12.14). 6308 - APUESTAS DE LA RIOJA SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 4.11.14. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto: La organización, comercialización y explotación de apuestas y el desarrollo de actividades conexas. La compraventa al por mayor y al por menor, arrendamiento por precio fijo o a comisión, explotacIón, cesión y distribución mediante comisión, de todo tipo de aparatos. Domicilio: C/ JUAN XXIII 5 (LOGROÑO). Capital: 1.000.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: ELVIRA VERANO JESUS;URQUIZU MENDIOLA RAMON ANGEL. Presidente: URQUIZU MENDIOLA RAMON ANGEL. Consejero: ZUBELDIA LARRAÑAGA LUIS MARIA. Secretario: ZUBELDIA LARRAÑAGA LUIS MARIA. Consejero: UGARTE MUNICHA VICTOR. Datos registrales. T 785 , F 198, S 8, H LO 16228, I/A 1 (24.12.14). 6309 - APUESTAS DE LA RIOJA SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apo.Sol.: URQUIZU MENDIOLA RAMON ANGEL;ZUBELDIA LARRAÑAGA LUIS MARIA. Datos registrales. T 785 , F 200, S 8, H LO 16228, I/A 2 (26.12.14). 6310 - PILGRIM RIOJA SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: TABOADA CAMPO VICTOR ALBERTO. Datos registrales. T 755 , F 60, S 8, H LO 15195, I/A 3 (24.12.14). 6311 - LA HERRADURA DE LAGAR RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: El Juzgado de lo Social Nº 1 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto nº 507/2014 de fecha 17/07/2014, por importe de 550,01 euros, que ha devenido firme, en virtud de mandamiento de 27/11/2014. (Art. 276.5 de la Ley Reguladora. Datos registrales. T 700 , F 43, S 8, H LO 12908, I/A 10 (24.12.14). 6313 - SERVICIOS Y OBRAS RIO ALFARO SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: El Juzgado de lo Social Nº de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto nº 552/2014 de fecha 13/11/2014, por importe de 5061,1 euros, que ha devenido firme, en virtud de mandamiento de 27/11/2014. (Art. 276.5 de la Ley Reguladora. Datos registrales. T 626 , F 18, S 8, H LO 10876, I/A 5 (24.12.14). 6314 - RECIGRAVA 2020 SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 943/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 21/11/2013. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Declarada la sociedad en concurso voluntario y abreviado que por mandamiento expedido el 28/1/2014 ha adquirido el carácter de firme. Situación concursal. Procedimiento concursal 943/2013. Fecha de cve: BORME-A-2015-5-26 6312 - BODEGAS VALORIA SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: El Juzgado de lo Social Nº 1 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto nº 523/2014 de fecha 29/10/2014, por importe de 10931 euros, que ha devenido firme, en virtud de mandamiento de 27/11/2014. (Art. 276.5 de la Ley Reguladora. Datos registrales. T 726 , F 79, S 8, H LO 14301, I/A 5 (24.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 651 resolución 21/11/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Administrador Concursal. Fecha 21/11/2013, NIF/CIF B95669628. ATTEST INTEGRA SLP. Situación concursal. Procedimiento concursal 943/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 21/11/2013. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Datos registrales. T 729 , F 184, S 8, H LO 14405, I/A 4 (26.12.14). 6315 - PROMOCIONES AURINICO SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 19/11/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Anotada preventivamente la Declaración de Concurso Voluntario tramitado como abreviado conforme a lo previsto en el artículo 321.1 del R.R.M. el art. 24.5 de la Ley Concursal y el art. 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Situación concursal. Procedimiento concursal 656/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 19/11/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Datos registrales. T 689 , F 167, S 8, H LO 12563, I/A A (26.12.14). 6316 - GESTORA DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y FINANCIERO, SOCIEDAD LIMITADA. Situación concursal. Procedimiento concursal 607/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 3/03/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Por mandamiento expedido en Logroño el día 4 de septiembre de 2014, por doña María Asunción González Elías, Secretaria del Jugado 1& Instancia número 6 de Logroño y Mercantil de La Rioja, se hace saber: 1.- Que el procedimiento concursal 607/2013 dictado el 29/7/2013, ha quedado firme. Situación concursal. Procedimiento concursal 607/2013. Fecha de resolución 29/07/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Administrador Concursal. Fecha 29/07/2013, NIF/CIF B95259487. ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Datos registrales. T 525 , F 14, S 8, H LO 8366, I/A 7 (26.12.14). 6317 - ARRENDADORA LOGROÑESA DE BIENES INMUEBLES SOCIEDAD LIMITADA. Situación concursal. Procedimiento concursal 607/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 3/03/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Por mandamiento expedido en Logroño el día 4 de septiembre de 2014, por doña María Asunción González Elías, Secretaria del Jugado 1& Instancia número 6 de Logroño y Mercantil de La Rioja, se hace saber: 1.- Que el procedimiento concursal 607/2013 dictado el 29/7/2013, ha quedado firme. Situación concursal. Procedimiento concursal 607/2013. Fecha de resolución 29/07/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Administrador Concursal. Fecha 29/07/2013, NIF/CIF B95259487. ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Datos registrales. T 704 , F 51, S 8, H LO 13022, I/A 6 (26.12.14). 6318 - LEON POSTIGO SOCIEDAD ANONIMA. Situación concursal. Procedimiento concursal 736/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 3/12/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Anotada preventivamente la finalización de la declaración de Concurso Voluntario conforme a lo previsto en el artículo 321.1 del R.R.M. el art. 24.5 de la Ley Concursal y el art. 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Situación concursal. Procedimiento concursal 736/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 3/12/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Datos registrales. T 282 , F 171, S 8, H LO 1636, I/A A (29.12.14). 6320 - CROWN BEVCAN ESPAÑA SL. Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 681 , F 50, S 8, H LO 12287, I/A 21 (26.12.14). 6321 - MULLER TECNOLOGIAS TERMICAS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INVERCAZ 2011 SL. Nombramientos. Liquidador: ZULUETA CARASA SANTIAGO. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 759 , F 60, S 8, H LO 15407, I/A 3 (29.12.14). 6322 - EMART&SOCCER SL. Nombramientos. Adm. Unico: LLANOS MARTINEZ EDUARDO. Datos registrales. T 540 , F 94, S 8, H LO 8728, I/A 3 (29.12.14). cve: BORME-A-2015-5-26 6319 - TALLERES METALICOS RAMIREZ SL EN LIQUIDACION. Situación concursal. Procedimiento concursal 169/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 21/11/2014. Auto de aprobación del plan de liquidación. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJ. A. Juez: YANGUELA CRIADO, RAFAEL. Resoluciones: Anotada preventivamente la aprobación del Plan de Liquidación conforme a lo previsto en el artículo 321.1 del R.R.M. el artículo 24.5 de la Ley Concursal y el art. 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Datos registrales. T 525 , F 127, S 8, H LO 8376, I/A B (29.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 652 6323 - LA RIOJA TURISMO SA. Ampliación de capital. Suscrito: 2.495.000,00 Euros. Desembolsado: 2.495.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 54.504.450,00 Euros. Resultante Desembolsado: 54.504.450,00 Euros. Datos registrales. T 673 , F 96, S 8, H LO 7274, I/A 49 (29.12.14). 6324 - LA RIOJA TURISMO SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPELLAN DE MIGUEL GONZALO. Presidente: CAPELLAN DE MIGUEL GONZALO. Co.De.Ma.So: CAPELLAN DE MIGUEL GONZALO. Nombramientos. Consejero: BAYO MARTINEZ JOSE ABEL. Presidente: BAYO MARTINEZ JOSE ABEL. Co.De.Ma.So: BAYO MARTINEZ JOSE ABEL. Datos registrales. T 785 , F 216, S 8, H LO 7274, I/A 50 (29.12.14). 6325 - CALZADOS CALLES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CALLE GARAY JOSE. Nombramientos. Liquidador: CALLE GARAY JOSE. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 278 , F 218, S 8, H LO 1508, I/A 5 (29.12.14). 6326 - CARNICERIAS DALU SL. Modificaciones estatutarias. e.- Remuneración de los administradores.- Los Administradores tendrán una retribución en cantidad fija anual, que determine para cada ejercicio la Junta General, si bien podrá ser detraída mensualmente. Datos registrales. T 727 , F 162, S 8, H LO 14343, I/A 2 (29.12.14). 6327 - INDERI FINCAS SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: AGUIRRE BERGES ROSA MARIA;SAENZ LOPEZ DE LA CONCEPCION FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: AGUIRRE BERGES ROSA MARIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 758 , F 36, S 8, H LO 15372, I/A 3 (29.12.14). 6328 - CONSTRUCCIONES MAGOBLAN SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: DIEZ VELASCO ANGELA MARIA. Datos registrales. T 762 , F 31, S 8, H LO 15495, I/A 4 (29.12.14). 6329 - ANGEL RUIZ IBAÑEZ SA. Reelecciones. Consejero: RUIZ LERIA ANGEL. Presidente: RUIZ LERIA ANGEL. Consejero: RUIZ BARRIALES ALVARO;RUIZ BARRIALES ANGEL. Secretario: RUIZ BARRIALES ANGEL. Vicepresid.: RUIZ BARRIALES ALVARO. Modificaciones estatutarias. Art. 13 .- Los administradores tendrán una retribución en cantidad fija anual, que determine para cada ejercicio la Junta General. Otros conceptos: Art. 11 .- Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. Datos registrales. T 702 , F 171, S 8, H LO 1737, I/A 18 (29.12.14). 6330 - MONTAJES INOXIDABLES MOINOX SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 526/2014. FIRME: Si, Fecha de resolución 8/10/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Convertida en inscripción la anotación preventiva A de la Declaración de Concurso, al haber adquirido el auto de declaración el carácter de firme. Situación concursal. Procedimiento concursal 526/2014. Fecha de resolución 8/10/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Administrador Concursal. Fecha 8/10/2014, NIF/CIF 16558929X. ARIZNAVARRETA RUIZ DE MENDOZA ANATOLIO. Datos registrales. T 584 , F 209, S 8, H LO 1090, I/A 11 (29.12.14). 6331 - RIOJANA DE GUNITE SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 728/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 3/12/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: Anotada preventivamente la declaración de concurso voluntario y abreviado conforme a lo prescrito en el Art. 32.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el Art. 24.5 de la Ley Concursal y el Art. 524 de la L.E.C. Situación concursal. Procedimiento concursal 728/2014. FIRME: No, Fecha de resolución 3/12/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Datos registrales. T 362 , F 179, S 8, H LO 4115, I/A A (29.12.14). 6333 - FORMULA CLICK SERVICIOS DE INTERNET SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.15. Objeto social: INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y OFIMATICA. Domicilio: C/ PORTUGAL 3 (HARO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: URQUIAGA PIQUER IGOR. Nombramientos. Adm. Unico: URQUIAGA PIQUER IGOR. Datos registrales. T 785 , F 206, S 8, H LO 16229, I/A 1 (29.12.14). 6334 - BIOSERVICE SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ACHA GOTI MARIA ARCANGEL. Nombramientos. Liquidador: ACHA GOTI MARIA ARCANGEL. cve: BORME-A-2015-5-26 6332 - VALVEDADO SL. Reducción de capital. Importe reducción: 215.330,00 Euros. Resultante Suscrito: 89.670,00 Euros. Datos registrales. T 548 , F 179, S 8, H LO 8922, I/A 3 (29.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 653 Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 652 , F 132, S 8, H LO 11604, I/A 5 (29.12.14). 6335 - CROWN HOLDINGS SPAIN SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 782 , F 13, S 8, H LO 16107, I/A 4 (29.12.14). 6336 - CONTROL SYSTEM MUSHROOM SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.15. Objeto social: Constituye el objeto social: La colocación y mantenimiento de toda clase de aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos para el control climático en las industrias y en general Quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica. Si alguna de las actividades incluidas. Domicilio: C/ BARRIONUEVO 51 BAJO (PRADEJON). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: SALANDIN PAOLO;ROSAENZ EZQUERRO SUSANA. Datos registrales. T 786 , F 1, S 8, H LO 16231, I/A 1 (29.12.14). 6337 - RIARGEL SL. Otros conceptos: El Juzgado de lo Social Nº 3 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto nº 604/2014 de fecha 23/10/2014, por importe de 43.606,33 euros, que ha devenido firme, en virtud de mandamiento de 04/12/2014. (Art. 276.5 de la Ley. Datos registrales. T 712 , F 187, S 8, H LO 13911, I/A 6 (29.12.14). 6338 - LUVI RIOJA SL. Otros conceptos: El Juzgado de lo Social Nº 3 de Logroño, declara a la sociedad en situación de insolvencia total con carácter provisional en virtud de Decreto nº 651/2014 de fecha 11/11/2014, por importe de 3.322,90 euros, que ha devenido firme, en virtud de mandamiento de 04/12/2014. (Art. 276.5 de la Ley. Datos registrales. T 543 , F 147, S 8, H LO 8800, I/A 3 (29.12.14). 6339 - DISTRIBUCIONES BARCENAS RIOJA SL. Cambio de domicilio social. C/ NEVERA 10 - PABELLON 10. POLIGONO LA PORTALADA (LOGROÑO). Datos registrales. T 711 , F 31, S 8, H LO 13859, I/A 3 (29.12.14). 6340 - D. Y. L. WORLD SOCIEDAD LIMITADA. Cambio de domicilio social. CTRA DE PREJANO Km 42 (ARNEDO). Datos registrales. T 726 , F 194, S 8, H LO 14317, I/A 4 (29.12.14). 6341 - RIOJA ALBAÑILERIA SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.01.15. Objeto social: CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. Domicilio: AVDA LOGROO 9 Bl.A 3 D (HARO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: RIOJA ROSALES IGNACIO. Nombramientos. Adm. Unico: RIOJA ROSALES IGNACIO. Datos registrales. T 785 , F 211, S 8, H LO 16230, I/A 1 (29.12.14). 6342 - RESTAURANTES JIFER SL. Situación concursal. Procedimiento concursal 1059/2013. FIRME: Si, Fecha de resolución 28/03/2014. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Resoluciones: El auto de declaración de concurso de la sociedad Restaurantes Jifer S.L. ha quedado firme en virtud de mandamiento expedido el 28 de mayo de 2014 por la secretaria del Juzgado de 1& instancia N.º 6 de Logroño y Mercantil de La Rioja, doña.María Asunción González Elías. Situación concursal. Procedimiento concursal 1059/2013. Fecha de resolución 18/02/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA. Juez: RAFAEL YANGUELA CRIADO. Administrador Concursal. Fecha 18/02/2014, NIF/CIF 16539060J. GONZALEZ MATA ILDEFONSO. Datos registrales. T 478 , F 57, S 8, H LO 7232, I/A 4 (30.12.14). 6344 - CAMPOSOL EUROPA SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Apoderado: DYER CORIAT PIERO MARTIN;GANDINI BILLINGHURST GUILLERMO LOHMANN. Datos registrales. T 695 , F 29, S 8, H LO 12751, I/A 19 (30.12.14). 6345 - BODEGAS ISIDRO MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MILAGRO REVILLA ISIDRO. Presidente: MILAGRO REVILLA ISIDRO. Consejero: MILAGRO REVILLA EDUARDO. Secretario: MILAGRO REVILLA EDUARDO. Consejero: IBEROESLABA DE NEGOCIOS SL. Nombramientos. Consejero: MILAGRO REVILLA ISIDRO. Presidente: MILAGRO REVILLA ISIDRO. Consejero: CERVERA GARCIA PEDRO. Secretario: CERVERA GARCIA PEDRO. Consejero: MILAGRO REVILLA EDUARDO;MILAGRO JIMENEZ BLANCA;LOPEZ cve: BORME-A-2015-5-26 6343 - PROCESADOS INDUSTRIALES EN MADERA SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 29.10.14. Objeto social: Artículo 2 .- OBJETO. La Sociedad tendrá como objeto social: Los trabajos en carpintería de madera y derivados, así como compraventa de material de construcción. CNAE 1623. La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o. Domicilio: CTRA DE TRICIO LR 136 S/N Km 0.300 (TRICIO). Capital: 11.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: ANGUIANO FUENTES MARCOS JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: ANGUIANO FUENTES MARCOS JOSE. Datos registrales. T 786 , F 8, S 8, H LO 16232, I/A 1 (30.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Viernes 9 de enero de 2015 Pág. 654 SANCHEZ-POLAINA MATIAS. Datos registrales. T 765 , F 196, S 8, H LO 7398, I/A 10 (30.12.14). 6346 - LOGRO OIL SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VAZQUEZ PALACIOS EDUARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.: LOPEZ GARCIA ALVARO;VAZQUEZ PALACIOS ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 763 , F 137, S 8, H LO 15540, I/A 3 (30.12.14). 6347 - PROYECTOS TURISTICOS TEATRISSO SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARAURI GARCIA JOSE ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ SAN PEDRO LAURA. Datos registrales. T 760 , F 132, S 8, H LO 15448, I/A 2 (30.12.14). 6348 - HISPALUX EFICIENCIA ENERGETICA SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 26.12.14. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la intermediaclón en las sIguientes actividades: Actividades profesionales. Informática, telecomunicaciones y ofimática. Investigación, desarrollo e innovación. Actividades cientificas y técnicas. Y ello sin que la sociedad tenga la consideración de sociedad profesiona. Domicilio: AVDA DE MARDRID 61 E (LOGROÑO). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: RUIZ DE APODACA CARDEÑOSA FERNANDO. Datos registrales. T 786 , F 15, S 8, H LO 16233, I/A 1 (29.12.14). 6349 - GRUPO DE ASOCIADOS REFLEJO 21 SL. Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE MURRIETA 35 2º D (LOGROÑO). Datos registrales. T 786 , F 21, S 8, H LO 16234, I/A 1 (31.12.14). 6350 - GRUPO DE ASOCIADOS REFLEJO 21 SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CERDA SANJUAN RAMON. Nombramientos. Adm. Unico: PASCUAL PALACIOS DENISE. Cambio de domicilio social. C/ MARQUES DE MURRIETA 35 2º D (LOGROÑO). Datos registrales. T 786 , F 24, S 8, H LO 16234, I/A 2 (31.12.14). 6351 - SERGIO ALONSO SOCIEDAD LIMITADA. Otros conceptos: En el Juzgado de lo Social Nº 3 de Logroño se declara a la sociedad en situación de insolvencia parcial con carácter provisional en virtud de Decreto firme de fecha 11 de noviembre de 2014. (art. 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Civil). Datos registrales. T 379 , F 104, S 8, H LO 4600, I/A 6 (30.12.14). 6352 - TEJEDO SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SAINZ MARTINEZ MARIA INMACULADA. Nombramientos. Liquidador: SAINZ MARTINEZ MARIA INMACULADA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 266 , F 28, S 8, H LO 1099, I/A 4 (30.12.14). 6353 - BUSINESS ANGEL 21 SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ASENSIO CUÑADO PEDRO JOSE;SAENZ DE CABEZON FONCEA MARIA JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: ASENSIO SAENZ DE CABEZON MARIA LOURDES. Modificaciones estatutarias. Creado un nuevo artículo, el 13BIS, relativo a la forma de retribución de los administradores. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 710 , F 41, S 8, H LO 13829, I/A 6 (30.12.14). 6354 - BUSINESS ANGEL 21 SL. Nombramientos. Apo.Sol.: ASENSIO SAENZ DE CABEZON LUIS;ASENSIO SAENZ DE CABEZON JESUS;ASENSIO SAENZ DE CABEZON MOISES. Datos registrales. T 710 , F 41, S 8, H LO 13829, I/A 7 (30.12.14). 6355 - ELECTRICIDAD GUERRA SOCIEDAD ANONIMA. Ampliación de capital. Suscrito: 504.625,00 Euros. Desembolsado: 504.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.502.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.502.000,00 Euros. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ELECTRICIDAD GUERRA SORIA SA. Datos registrales. T 543 , F 66, S 8, H LO 303, I/A 39 (31.12.14). 6357 - DH 2016 MULTISERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. Constitución. Comienzo de operaciones: 1.12.14. Objeto social: Trabajos de instalación y montaje de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire y sistemas de aspiración. Trabajos de albañilería y trabajos de construcción en general, pequeñas reparaciones y obras de rehabilitación. Instalaciones y montajes eléctricos. Trabajos de instalaciones electrónic. Domicilio: C/ SAN ADRIAN 3 1º H (LOGROÑO). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: HERNAEZ DIEZ DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico: HERNAEZ DIEZ DANIEL. Datos registrales. T 786 , F 29, S 8, H LO 16235, I/A 1 (31.12.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL cve: BORME-A-2015-5-26 6356 - HERMI MANTENIMIENTO SL. Ampliación de capital. Capital: 116.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 119.100,00 Euros. Datos registrales. T 513 , F 194, S 8, H LO 8121, I/A 3 (31.12.14). D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
© Copyright 2024 ExpyDoc